THE FALMOUTH SAIL TRAINING SHIP
Trosolwg o’r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To educate young persons, without discrimination, in seamanship, teamwork and navigation through sail training in accordance with the RYA guidelines for youth training; to take part in and to promote the maritime culture of the community in which the charity is based; to encourage young people to develop their physical and mental capacities through sailing as part of the crew of a sailing ship.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2022
Pobl
3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Cernyw
Llywodraethu
- 12 Tachwedd 2004: Cofrestrwyd
- FALMOUTH SAIL TRAINING SHIP (Enw gwaith)
- HARDIESSE (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Alway | Ymddiriedolwr | 05 January 2017 |
|
|
||||
Michael James Alway | Ymddiriedolwr | 04 October 2016 |
|
|
||||
MR E H ROOTS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.07k | £7.09k | £375 | £2.50k | £2.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.29k | £10.53k | £8.15k | £5.93k | £2.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Datganiad ariannol blynyddol | 30 Medi 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Datganiad ariannol blynyddol | 30 Medi 2021 | 26 Gorffenaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Datganiad ariannol blynyddol | 30 Medi 2020 | 15 Gorffenaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required | ||
Datganiad ariannol blynyddol | 30 Medi 2019 | 01 Gorffenaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Not Required | ||
Datganiad ariannol blynyddol | 30 Medi 2018 | 30 Gorffenaf 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2018 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 16 MARCH 2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 16 MARCH 2004
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE YOUNG PERSONS OF ALL NATIONALITIES IN SEAMANSHIP AND NAVIGATION THROUGH SAIL TRAINING, SO AS TO DEVELOP THEIR PHYSICAL MENTAL AND SPIRITUAL CAPACITIES, SO THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY, AND THAT THEIR CONDITIONS OF LIFE MAY BE IMPROVED.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad:
-
9 Frankland Close
FALMOUTH
TR11 4AE
- Ffôn:
- 0172677010
- E-bost:
- info@hardiesse.org
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window