Hanes ariannol THE SCRATCHING POST (RESCUE AND SHELTER APPEAL FOR CATS)

Rhif yr elusen: 1105653
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £159.51k £391.19k £335.56k £207.31k £346.55k
Cyfanswm gwariant £186.19k £290.14k £192.56k £222.01k £229.18k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k N/A N/A N/A