ymddiriedolwyr FRIENDS OF BRADFORD ART GALLERIES AND MUSEUMS
Rhif yr elusen: 1108562
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gavin Edwards | Cadeirydd | 27 January 2022 |
|
|
||||
Letitia Anne Lawson | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|||||
Karen Joy Thomas | Ymddiriedolwr | 14 October 2023 |
|
|
||||
Ingrid Sandra Dzerins | Ymddiriedolwr | 23 January 2020 |
|
|
||||
Linda Joyce Bower | Ymddiriedolwr | 22 September 2018 |
|
|
||||
DAVID WATERMAN POWELL | Ymddiriedolwr | 25 January 2018 |
|
|
||||
CHRISTINE HALSALL | Ymddiriedolwr | 28 July 2016 |
|
|
||||
Dr Derek Barker | Ymddiriedolwr | 18 May 2014 |
|
|
||||
SUE MACINTOSH | Ymddiriedolwr | 10 May 2009 |
|
|
||||
BRIAN WOOLLEY | Ymddiriedolwr | 14 March 2005 |
|
|
||||
IRENE Jannifer Rolph COAST | Ymddiriedolwr | 14 March 2005 |
|
|
||||
SUZANNE Elizabeth RENNIE | Ymddiriedolwr | 14 March 2005 |
|
|
||||
Mohinder Singh Chana | Ymddiriedolwr | 14 March 2005 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.