ymddiriedolwyr WATFORD TABERNACLE TRUST FUND
Rhif yr elusen: 1104676
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ashkan Sarmadi | Cadeirydd | 31 August 2018 |
|
|||||
Abilio Leite da Costa Pinto | Ymddiriedolwr | 31 January 2021 |
|
|
||||
Matthew Hibbard | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|||||
Mark Timothy Stevens | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|||||
Carol Firman | Ymddiriedolwr | 27 April 2015 |
|
|
||||
Thomas Alan Singleton | Ymddiriedolwr | 27 October 2014 |
|
|||||
PHILIP JORDAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STUART GRANT MEYRICK-BROOK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.