I.O.O. LIMITED

Rhif yr elusen: 1104744
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (76 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

PROVISION OF EYE CARE WITH SPECIALIST CLINICS; SPECTACLE DISPENSING; CONTACT LENS FITTING; EDUCATION FOR THE PROFESSION; RESEARCH

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 04 Rhagfyr 2007: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • IOO LIMITED (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
DR Michael Wolffe Cadeirydd 19 December 2016
LOOK NATIONAL FEDERATION OF FAMILIES WITH VISUALLY IMPAIRED CHILDREN
Derbyniwyd: Ar amser
KING DAVID RELIGIOUS EDUCATION SUPPORT
Derbyniwyd: Ar amser
Rosemary Eleanor Bailey Ymddiriedolwr 28 March 2025
WINDSOR TALKING NEWSPAPER
Derbyniwyd: Ar amser
Jayshree Rajdev Varia Ymddiriedolwr 16 August 2024
Dim ar gofnod
Professor Nigel Andrew Simon Barnard Ymddiriedolwr 16 August 2024
THE REDBOURNE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Judith Anne Morris Ymddiriedolwr 20 February 2018
Dim ar gofnod
Andrew Gasson Ymddiriedolwr 19 November 2016
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £531.52k £311.57k £351.55k £407.90k £4.40m
Cyfanswm gwariant £561.49k £437.67k £451.59k £509.56k £567.31k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £107.92k £54.97k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £34.79k N/A N/A N/A £11.32k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £841 N/A N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £481.08k N/A N/A N/A £333.91k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad £75 N/A N/A N/A £57.07k
Incwm - Arall £14.74k N/A N/A N/A £4.00m
Incwm - Cymynroddion £12.20k N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £561.16k N/A N/A N/A £567.31k
Gwariant - Ar godi arian £322 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Llywodraethu £4.83k N/A N/A N/A £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall £0 N/A N/A N/A £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Asedau hunan ddefnydd £375.69k N/A N/A N/A £4.46k
Buddsoddiadau tymor hir £9.25k N/A N/A N/A £9.40k
Cyfanswm asedau £55.71k N/A N/A N/A £4.29m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 N/A N/A N/A £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £374.11k N/A N/A N/A £739.53k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 15 Ionawr 2025 76 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 15 Ionawr 2025 76 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 26 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 26 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 27 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 27 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 29 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 29 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 24 Rhagfyr 2020 54 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 24 Rhagfyr 2020 54 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 3RD AUGUST 1988 AS AMENDED BY SCHEME OF 14 SEPTEMBER 2007 AS AMENDED ON 17 FEB 2024
Gwrthrychau elusennol
A] THE RELIEF OF PERSONS SUFFERING OR SUSPECTED TO BE SUFFERING FROM EYE DISORDER OR DEFECT OF VISION ON TERMS APPROPRIATE TO THEIR MEANS BY THE PROVISION AND MAINTENANCE OF FACILITIES AND BY PROVIDING CLINICAL AND RELATED SERVICES FOR THE EXAMINATION, REFRACTION AND OTHER TREATMENTS OF THE EYE. B] THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN THE OPTOMETRIC SCIENCES BY MEANS OF THE RECEPTION AND TRAINING OF STUDENTS. C] THE IMPROVEMENT OF HUMAN VISION AND THE PROMOTION OF THE STUDY OF OPTOMETRIC SCIENCES BY THE CONDUCT AND ASSISTANCE AND RESEARCH AND THE DISSEMINATION OF THE USEFUL RESULTS THEREOF.
Maes buddion
GREATER LONDON AREA
Hanes cofrestru
  • 04 Rhagfyr 2007 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE INSTITUTE OF OPTOMETRY
56-62 NEWINGTON CAUSEWAY
LONDON
SE1 6DS
Ffôn:
02072349659