ymddiriedolwyr NATIONAL ASSOCIATION FOR LANGUAGE DEVELOPMENT IN THE CURRICULUM
Rhif yr elusen: 1110570
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catherine Lucy Woods Hamilton | Ymddiriedolwr | 14 January 2023 |
|
|
||||
Leandro Ezequiel Paladino | Ymddiriedolwr | 19 November 2022 |
|
|
||||
Dr Tracey Jayne Costley | Ymddiriedolwr | 20 November 2021 |
|
|
||||
Dr Naomi Teresa Flynn | Ymddiriedolwr | 16 November 2019 |
|
|
||||
Dr Christina Louise Richardson | Ymddiriedolwr | 17 November 2018 |
|
|
||||
Nandhaka Hiranya Malwattage Pieris | Ymddiriedolwr | 17 November 2018 |
|
|
||||
DR Constant Leung | Ymddiriedolwr | 08 February 2014 |
|
|
||||
Paul Butcher | Ymddiriedolwr | 07 February 2014 |
|
|
||||
YVONNE FOLEY | Ymddiriedolwr | 22 February 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.