HOPE INDIA UK
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2006
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- India
Llywodraethu
- 03 Medi 2004: Cofrestrwyd
- 20 Rhagfyr 2006: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2005 | 31/03/2006 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £36.43k | £21.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.51k | £33.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 09 Awst 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 22 Awst 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 07 Tachwedd 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 15 Awst 2005 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 30 MAY 2004, AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED 9 AUGUST 2004 AND 10 APRIL 2005 AND 16 DECEMBER 2005
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE CHARITABLE WORK IN INDIA, IN PARTICULAR BUT NOT LIMITED TO THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS; THE ADVANCEMENT OF EDUCATION; THE ADVANCEMENT OF RELIGION AND OTHER CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES DETERMINE FROM TIME TO TIME.
Maes buddion
INDIA
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window