Hanes ariannol NORWICH HERITAGE ECONOMIC AND REGENERATION TRUST
Rhif yr elusen: 1109662
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 30/09/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £577.88k | £885.77k | £605.35k | £455.19k | £240.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £632.07k | £1.08m | £640.83k | £408.71k | £505.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £37.58k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £213.48k | £138.43k | £39.77k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £29.27k | £289.59k | £34.96k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £318.38k | £435.47k | £528.14k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.12k | £5.49k | £2.48k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £13.63k | £16.81k | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £540.80k | £755.67k | £588.66k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £50.07k | £42.22k | £43.67k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £272.74k | £8.50k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.