CONNEXUS HOUSING TWO LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
HOUSING AND ASSOCIATED AMENITIES AND SERVICES FOR PERSONS IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES. HOUSING AND ANY ASSOCIATED AMENITIES AND SERVICES SPECIFICALLY DESIGNED OR ADAPTED FOR AGED PERSONS IN NEED. RECREATIONAL OR OTHER LEISURE FACILITIES TO IMPROVE QUALITY OF LIFE. RELIEF OF POVERTY. PROVISION OF OTHER PUBLIC AMENITIES.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2019
Cyfanswm incwm:
£33,218,000
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £25.86m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £7.36m |
Cyfanswm gwariant:
£27,185,000
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £27.19m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £351,900 o 2 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £27.19m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £6.03m |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Henffordd
Llywodraethu
- 16 Medi 2004: Cofrestrwyd
- 23 Ebrill 2020: Tynnwyd (WEDI'I HESGUSODI)
- HEREFORDSHIRE HOUSING (Enw gwaith)
- HEREFORDSHIRE HOUSING LIMITED (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.27m | £29.74m | £30.35m | £29.87m | £33.22m | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.02m | £22.20m | £21.78m | £22.81m | £27.19m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £866.10k | £0 | £567.60k | £351.90k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £236.89k | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £27.27m | £28.67m | £28.97m | £26.87m | £25.86m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.00k | £61.00k | £33.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £1.00m | £1.35m | £3.00m | £7.36m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £17.44m | £22.20m | £21.78m | £22.81m | £27.19m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £316.23k | £290.72k | £279.56k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £37.59k | £64.53k | £6.50k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.19m | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £95.82m | £109.02m | £119.94m | £131.54m | £146.57m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £13.00k | £13.00k | £13.00k | £13.00k | £13.00k | |
|
Cyfanswm asedau | £5.40m | £21.11m | £23.12m | £35.88m | £45.46m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£7.22m | -£7.10m | -£8.58m | -£7.65m | -£11.10m | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £77.90m | £98.98m | £102.90m | £119.31m | £136.65m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 28 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 28 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 11 Ionawr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | 11 Ionawr 2019 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 31 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | 31 Ionawr 2018 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM & ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 22/05/01, AMENDED BY RESOLUTION ON 16/04/02, 18/10/02, 03/09/03, 27/07/04, 24/06/08, 10/12/09 & CERTIFICATE OF INCORPORATION OF CHANGE OF NAME 26/06/01. NOW ARTICLES OF ASSOCIATION ADOPTED 01/11/10. MEMORANDUM AND ARTICLES AS AMENDED BY RESOLUTION ACCEPTED AT COMPANIES HOUSE. 30/05/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27 JUL 2017 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15 OCT 2019
Gwrthrychau elusennol
A2 THE ASSOCIATION IS FORMED FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY. ITS CHARITABLE OBJECTS SHALL BE TO CARRY ON FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY: A2.1 THE BUSINESS OF PROVIDING AND MANAGING HOUSING, INCLUDING SOCIAL HOUSING, AND PROVIDING ASSISTANCE TO HELP HOUSE PEOPLE AND ASSOCIATED FACILITIES, AMENITIES AND SERVICES FOR POOR PEOPLE OR FOR THE RELIEF OF AGED, DISABLED (WHETHER PHYSICALLY OR MENTALLY) OR CHRONICALLY SICK PEOPLE; A2.2 ANY OTHER CHARITABLE OBJECT THAT CAN BE CARRIED OUT FROM TIME TO TIME BY A REGISTERED SOCIETY REGISTERED AS A PROVIDER OF SOCIAL HOUSING WITH THE REGULATOR.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE HEREFORDSHIRE.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window