Hanes ariannol LAMBOURNE END LTD
Rhif yr elusen: 1105063
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £760.16k | £813.82k | £890.18k | £1.10m | £1.37m | |
|
Cyfanswm gwariant | £789.96k | £808.33k | £674.68k | £893.56k | £1.00m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £158.96k | £70.18k | £73.75k | £73.75k | £92.72k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £15.25k | £19.30k | £5.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.06k | £21.71k | £21.60k | £7.18k | £120.10k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £12.48k | £47.39k | £2.49k | £7.10k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £739.62k | £744.72k | £866.09k | £1.08m | £1.23m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £19.55k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £108.74k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £754.31k | £775.16k | £659.13k | £869.23k | £967.83k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £35.66k | £33.17k | £15.55k | £24.34k | £37.15k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £8.24k | £8.50k | £11.82k | £11.15k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.