ymddiriedolwyr MOLECULAR GRAPHICS AND MODELLING SOCIETY
Rhif yr elusen: 1104962
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Jiayun Pang | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|
||||
Dr Irina Tikhonova | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|
||||
Dr Shozeb Haider | Ymddiriedolwr | 01 October 2013 |
|
|
||||
Dr Stephen Maginn | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||
Dr Brendan Howlin | Ymddiriedolwr | 31 July 2013 |
|
|
||||
Dr ADRIAN MULHOLLAND | Ymddiriedolwr | 14 June 2011 |
|
|
||||
Dr Garrett Morris | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
||||
Dr RICHARD ALEXANDER BRYCE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR VALERIE JANE GILLET | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DR JAMIE PLATTS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROF PHILIP CHARLES BIGGIN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.