CRIDLING STUBBS COMMUNITY FUND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
environmental and community project funding
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 28 February 2011
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 22 Gorffennaf 2004: Cofrestrwyd
- 25 Chwefror 2016: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2007 | 29/02/2008 | 28/02/2009 | 28/02/2010 | 28/02/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.31k | £5.48k | £5.34k | £5.01k | £17 | |
|
Cyfanswm gwariant | £789 | £314 | £4.88k | £15 | £545 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2012 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 10 FEBRUARY 2004
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND IMPROVE THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT OF THE VILLAGE OF CRIDLING STUBBS AND SURROUNDING AREA THROUGH PLANTING, HORTICULTURAL WORKS, RECREATION AND PLAY FACILITIES, WITH THE OBJECTIVE OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THOSE LIVING IN OR WORKING IN OR VISITING THE VILLAGE OF CRIDLING STUBBS AND SURROUNDING AREA.
Maes buddion
CRIDLING STUBBS AND SURROUNDING AREA
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window