Hanes ariannol NORTH DEVON ANIMAL AMBULANCE DIANA

Rhif yr elusen: 1106314
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £246.60k £220.78k £260.44k £276.54k £182.16k
Cyfanswm gwariant £220.65k £248.94k £264.01k £306.11k £283.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £20.00k N/A N/A N/A N/A