WORD TO THE WORLD MINISTRIES INTERNATIONAL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advancement of Christian religion Distribution of Christian literature
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Gorllewin Sussex
- Antigwa A Barbuda
- Ariannin
- Sbaen
- Senegal
- Seychelles
Llywodraethu
- 23 Gorffennaf 2004: Cofrestrwyd
- 13 Mehefin 2023: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £6.26k | £6.88k | £15.26k | £13.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.49k | £14.83k | £13.68k | £14.94k | £14.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 18 Chwefror 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 18 Chwefror 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 08 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 09 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 01 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 15 APRIL 2004
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH BY THE PROCLAMATION AND FURTHERANCE OF THE GOSPEL OF GOD CONCERNING HIS SON JESUS CHRIST OUR LORD AND THE PREACHING AND TEACHING OF THE UNCOMPROMISED WORD OF GOD IN ALL PARTS OF THE WORLD CONSISTENTLY WITH THE DOCTRINES AND BELIEFS SET FORTH IN THE SCHEDULE HERETO ("THE DOCTRINES") AND IN PARTICULAR TO SPANISH-SPEAKING PEOPLE IN EUROPE.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE UK, SPAIN, AFRICA, SPANISH-SPEAKING SOUTH AMERICAN COUNTRIES AND INDIA
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window