DEAF DIRECT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide information and advice on any topic related to deafness, along with providing direct services to promote independence and equality of opportunity for deaf and hard of hearing people living in Herefordshire, Oxfordshire and Worcestershire.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gorllewin Berkshire
- Reading
- Swydd Buckingham
- Swydd Gaerwrangon
- Swydd Henffordd
- Swydd Rydychen
- Wokingham
Llywodraethu
- 12 Chwefror 2009: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1112272 OXFORD DEAF AND HARD OF HEARING CENTRE
- 27 Mawrth 1962: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARRY ROSS | Cadeirydd | 21 June 2018 |
|
|
||||
Penelope Lenon | Ymddiriedolwr | 21 November 2018 |
|
|
||||
WILLIAM STAVERT | Ymddiriedolwr | 21 June 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.03m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.15m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £61.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £126.94k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £652.52k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £252.07k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £74.50k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.15m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.19k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 12 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 12 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 09 Chwefror 2023 | 194 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 22 Mawrth 2022 | 235 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 30 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 30 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 18 JUNE 2003
Gwrthrychau elusennol
1 . THE RELIEF OF PERSONS WHO ARE DEAF OR HARD OF HEARING WHO ARE RESIDENT IN THE ARE; OF THE COUNTIES OF HEREFORDSHIRE AND WORCESTERSHIRE ("THE AREA OF PRIMARY BENEFIT") IN ALL OR ANY OF THE FOLLOWING WAYS- 1.1 TO IMPROVE THE QUALITY OF LIFE OF PERSONS WHO ARE DEAF OR HARD OF HEARING WHO ARE RESIDENT IN THE PRIMARY AREA OF BENEFIT 1.2 TO PROVIDE SUCH OTHER SERVICES BEING CHARITABLE AS THE DIRECTORS OF THE CHARITY (HERE AND AFTER REFERRED TO AS "THE TRUSTEES") THINK FIT HAVING IN VIEW THE SPIRITUAL, INTELLECTUAL OR BODILY WELFARE OF SUCH PERSONS 2. THE RELIEF OF PERSONS WHO ARE DEAF OR HARD OF HEARING WHO ARE RESIDENT IN THE UNITED KINGDOM AND OVERSEAS ("THE AREA OF SECONDARY BENEFIT'S) IN ALL OR ANY OF THE FOLLOWING WAYS: 2.1 TO IMPROVE THE QUALITY OF LIFE OF PERSONS WHO ARE DEAF OR HARD OF HEARING WHO ARE RESIDENT IN THE SECONDARY AREA OF BENEFIT 2.2 TO PROVIDE SUCH OTHER SERVICES BEING CHARITABLE AS THE DIRECTORS OF THE CHARITY (HERE AND AFTER REFERRED TO AS "THE TRUSTEES") THINK FIT HAVING IN VIEW THE SPIRITUAL, INTELLECTUAL OR BODILY WELFARE OF SUCH PERSONS 3. ANY OTHER GENERAL CHARITABLE PURPOSE IN THE. AREA OF PRIMARY BENEFIT AND/OR THE AREA OF SECONDARY BENEFIT
Maes buddion
SEE OBJECTS
Elusennau cysylltiedig
- 12 Chwefror 2009 : Asset transfer out
- 27 Mawrth 1962 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Deaf Direct Ltd
Vesta Tilley House
Lowesmoor
WORCESTER
WR1 2RS
- Ffôn:
- 01905746301
- E-bost:
- info@deafdirect.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window