Hanes ariannol ST ANDREW'S BAPTIST CHURCH SHEPPERTON

Rhif yr elusen: 1106128
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £94.63k £85.37k £231.69k £102.06k £84.45k
Cyfanswm gwariant £47.87k £53.71k £77.47k £63.22k £65.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A