HASLINGDEN ST MARY'S COMMUNITY CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Football girls, boys and mens. Social facilities, bar and social room.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 29 Gorffennaf 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTHONY GALLAGHER | Cadeirydd |
|
|
|||||
GERALD MCMAHON | Ymddiriedolwr | 07 December 2011 |
|
|
||||
MARK LUNDY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN JOSEPH JOHNSTONE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JIM MEAD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NICOLA MCMAHON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
THOMAS EGAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TONY FITZJOHN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOE HARRISON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARTIN MOLLOY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2013 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.92k | £90.66k | £90.66k | £70.85k | £37.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.74k | £66.48k | £66.48k | £54.17k | £35.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £24.59k | £24.59k | £24.36k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 06 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 06 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 03 Chwefror 2025 | 309 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 03 Chwefror 2025 | 309 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 03 Chwefror 2025 | 675 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 03 Chwefror 2025 | 675 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 03 Chwefror 2025 | 1040 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 03 Chwefror 2025 | 1040 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1490 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1490 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19 JUNE 2004
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFITS OF THE INHABITANTS OF HASLINGDEN, PRIMARILY BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROMOTION OF EDUCATION, THE PROMOTION OF GOOD HEALTH AND THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATIONS WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
LANCASHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SOUTH SHORE STREET
HASLINGDEN
ROSSENDALE
LANCASHIRE
BB4 5DX
- Ffôn:
- 01706221814
- E-bost:
- harris921@hotmail.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window