Hanes ariannol ST ANDREW'S COMMUNITY NETWORK
Rhif yr elusen: 1105307
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £581.79k | £584.01k | £1.50m | £851.11k | £1.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £486.94k | £475.18k | £914.86k | £885.60k | £1.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £6.50k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £30.00k | £35.00k | £83.00k | £65.00k | £131.43k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £191.34k | £310.33k | £540.88k | £384.64k | £910.66k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £32.22k | £39.16k | £42.98k | £39.07k | £28.54k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £358.23k | £234.52k | £912.42k | £427.39k | £129.79k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.51k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £7.28k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £486.94k | £475.18k | £914.86k | £885.60k | £1.17m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £975 | £875 | £1.15k | £1.61k | £27.32k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.