Hanes ariannol VOLUNTARY SECTOR CENTRES

Rhif yr elusen: 1105259
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.21m £2.25m £2.48m £2.83m £2.51m
Cyfanswm gwariant £1.86m £1.88m £2.35m £2.81m £2.50m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £16.39k £30.83k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £30.83k £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.21m £2.22m £2.48m £2.83m £2.47m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £27 £101 £102 £5.00k £47.67k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.86m £1.88m £2.35m £2.80m £2.48m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £14.88k £25.74k £20.63k £107.27k £87.48k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £110.00k £1.15m £33.33k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £14.19k £17.24k