AUTISTICA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Autistica funds medical research to understand autism, improve diagnosis and develop new interventions. We are the UK's leading autism medical research charity, and we are committed to answering the questions that matter most to children and adults on the autism spectrum and their families
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£2,995,880
Roddion a chymynroddion | £2.96m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £40.80k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,900,053
Codi arian | £476.96k | |
Weithgareddau elusennol | £1.42m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £408,034 o 3 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £476.96k | |
Gwariant elusennol | £1.42m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £1.10m |
Pobl

21 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 20 Rhagfyr 2004: Cofrestrwyd
- AUTISM SPEAKS (Enw gwaith)
- AUTISM SPEAKS (Enw blaenorol)
- NAAR (UK) (Enw blaenorol)
- NATIONAL ALLIANCE FOR AUTISM RESEARCH (UK) (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen James Boyle | Cadeirydd | 18 March 2021 |
|
|
||||
Caroline Copley | Ymddiriedolwr | 22 February 2024 |
|
|
||||
Katharine Harle | Ymddiriedolwr | 22 February 2024 |
|
|
||||
James Feeney | Ymddiriedolwr | 22 February 2024 |
|
|
||||
Peter George Dilnot | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|
||||
Lynn Hawkins | Ymddiriedolwr | 08 February 2022 |
|
|
||||
Katherine Anne Hudson | Ymddiriedolwr | 18 March 2021 |
|
|||||
Jonathan Michael Green | Ymddiriedolwr | 09 November 2018 |
|
|
||||
Matthew James Harris | Ymddiriedolwr | 09 November 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.73m | £2.01m | £1.50m | £1.54m | £3.00m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.99m | £1.59m | £1.50m | £1.80m | £1.90m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £103.22k | £408.03k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.66m | £1.78m | £1.50m | £1.53m | £2.96m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £49.75k | £32.59k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12.14k | £5.76k | £4.36k | £16.55k | £40.80k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £198.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.58m | £1.31m | £1.21m | £1.50m | £1.42m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £414.43k | £281.97k | £252.33k | £302.48k | £476.96k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £30.61k | £0 | £42.43k | £0 | £65.41k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.05m | £740.87k | £250.96k | £774.40k | £723.47k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £34.22k | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £161 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £382.39k | £459.66k | £501.54k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.76m | £2.16m | £1.67m | £1.87m | £3.04m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £854.33k | £831.46k | £340.04k | £320.33k | £394.39k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 09 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 09 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 17 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 17 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 11 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 11 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 22 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 20 JULY 2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 29 OCTOBER 2009 AND 18 DECEMBER 2009 AS AMENDED BY CERTIFICATES OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 16 FEBRUARY 2006 21 DECEMBER 2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03 MAY 2018 as amended on 13 Nov 2018
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION IN THE FIELD OF AUTISM, INCLUDING BY (1) THE PROMOTION, FACILITATION AND SUPPORT OF RESEARCH INTO ALL ASPECTS OF AUTISM AND (2) THE DISSEMINATION AND EXCHANGE OF INFORMATION AND IDEAS, SO AS TO INCREASE PUBLIC AWARENESS REGARDING ALL ASPECTS OF AUTISM; TO FURTHER THE EDUCATION AND TRAINING OF AUTISTIC PEOPLE, BY PROVIDING THEM WITH TRAINING, COURSES AND OPPORTUNITIES FOR WORK EXPERIENCE AND BY THE PROVISION (TO EMPLOYERS AND AUTISTIC PEOPLE) OF TRAINING AND FACILITIES TO ENABLE AUTISTIC PEOPLE TO ACQUIRE AND DEVELOP SKILLS SO AS TO ENHANCE THEIR PARTICIPATION IN THE WORKPLACE; TO ADVANCE HEALTH AND RELIEVE SICKNESS, INCLUDING BY THE DEVELOPMENT OF TOOLS, INTERVENTIONS AND RESOURCES TO IMPROVE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH AMONG AUTISTIC PEOPLE AND THEIR FAMILIES; THE FURTHERANCE OF ANY OTHER CHARITABLE PURPOSE WHICH OPERATES TO BENEFIT AUTISTIC PEOPLE AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION SEE FIT.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE WORLDWIDE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Suite B
6 Honduras Street
London
EC1Y 0TH
- Ffôn:
- 02038574340
- E-bost:
- james.cusack@autistica.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window