CHILDRENS ARTHRITIS TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE TRUST MAKES GRANTS TO HOSPITALS TO IMPROVE THE CARE AND TREATMENT OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE SUFFERING WITH ARTHRITIS. IT ALSO MAKES GRANTS TO SUPPORT RESEARCH INTO THE CAUSES AND TREATMENT OF ARTHRITIS IN CHILDREN.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2018
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 20 Mai 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1134859 THE NATIONAL RHEUMATOID ARTHRITIS SOCIETY
- 29 Tachwedd 2004: Cofrestrwyd
- 20 Mai 2019: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
- CAT (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2014 | 30/06/2015 | 30/06/2016 | 30/06/2017 | 30/06/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.96k | £14.34k | £13.51k | £12.05k | £4.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £780 | £8.29k | £4.13k | £16.02k | £2.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2018 | 09 Mai 2019 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2017 | 14 Mawrth 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2016 | 13 Mawrth 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2015 | 01 Chwefror 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2015 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 4 NOVEMBER 2004.
Gwrthrychau elusennol
(1) TO RELIEVE CHILDREN WHO ARE SUFFERING FROM ARTHRITIS (2) TO PROMOTE RESEARCH INTO THE CAUSES AND TREATMENT OF JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS AND THE PUBLIC DISSEMINATION OF THE USEFUL RESULTS THEREOF.
Maes buddion
NATIONAL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window