OASIS RETREAT-RETORNO

Rhif yr elusen: 1105970
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The objects of the charity shall be the relief of poverty and the relief of the ill, feeble and frail among persons of the jewish faith throughout the world primarily but not exclusively among such persons living in israel or the united kingdom.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 06 September 2024

Cyfanswm incwm: £5,500
Cyfanswm gwariant: £5,000

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gateshead

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Medi 2004: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • Chesed Yiboneh (Enw blaenorol)
  • FRIENDS OF ANIYEI YISROEL (Enw blaenorol)
  • OASIS RETREAT (Enw blaenorol)
  • YESHIVAT TORAT HACHEN (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

2 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jeff Mimran Cadeirydd 29 September 2021
Dim ar gofnod
Allan David Raffles Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 06/09/2020 06/09/2021 06/09/2022 06/09/2023 06/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £2.00k £7.50k £5.50k
Cyfanswm gwariant £0 £0 £2.00k £7.00k £5.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 06 Medi 2024 25 Chwefror 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 06 Medi 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 06 Medi 2023 27 Awst 2024 52 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 06 Medi 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 06 Medi 2022 15 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 06 Medi 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 06 Medi 2021 16 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 06 Medi 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 06 Medi 2020 11 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 06 Medi 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
5 GRASMERE STREET
GATESHEAD
NE8 1TR
Ffôn:
01914477456
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael