ymddiriedolwyr THE COLLEGE OR HALL OF VALENCE MARY COMMONLY PEMBROKE COLLEGE IN THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Rhif yr elusen: 1137492
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
78 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRIS SMITH | Cadeirydd | 01 September 2015 |
|
|||||||
Lucy Weinert | Ymddiriedolwr | 30 April 2024 |
|
|
||||||
Eoin McKinney | Ymddiriedolwr | 30 April 2024 |
|
|
||||||
Angkur Jyoti Dipanka Shaikeea | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||||
Narine Lalafaryan | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||||
Carl Henrik Ek | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||||
Kaoutar Ghilani | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||||
Chika Tonooka | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||||
Professor Thies Lindenthal | Ymddiriedolwr | 02 May 2023 |
|
|
||||||
Dr Daria Ezerova | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|
||||||
Dr Flavia Mancini | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||||
Dr Lorenzo di-Michele | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||||
Dr Thomas Chaffey | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||||
Dr Zenon Toprakcioglu | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||||
Dr Connie Bloomfield-Gadelha | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||||
Professor Renaud Morieux | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|
||||||
Dr Surer Mohamed | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||||
Catherine Kamal | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||||
Dr Steven Ward | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||||
Dr Robert John Mayhew | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||
Dr Nicolo Crisafi | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||
PROFESSOR REBECCA KILNER | Ymddiriedolwr | 11 February 2020 |
|
|
||||||
Dr Arthur Asseraf | Ymddiriedolwr | 21 January 2020 |
|
|
||||||
Hugo Bronstein | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||||
Professor Albert Cardona | Ymddiriedolwr | 21 May 2019 |
|
|
||||||
Dr Assef Ashraf | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||||
Dr Amanda Prorok | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||||
Dr Johannes Wanne Kromdijk | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||||
Professor Mike Hulme Professor | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||||
Dr Moreed Arbabzadah | Ymddiriedolwr | 26 June 2018 |
|
|
||||||
Daniela Passolt | Ymddiriedolwr | 11 October 2016 |
|
|
||||||
Dr Rebecca Lammle | Ymddiriedolwr | 11 October 2016 |
|
|
||||||
Dr Nicholas Jones | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||||
Dr Guillaume Hennequin | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
||||||
Dr Anil Madhavapeddy | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
||||||
PROFESSOR PAUL WARDE BA PHD | Ymddiriedolwr | 27 January 2015 |
|
|
||||||
Professor Mark Wyatt | Ymddiriedolwr | 27 January 2015 |
|
|
||||||
Dr Iza Hussin | Ymddiriedolwr | 14 October 2014 |
|
|
||||||
Dr Thomas Micklem | Ymddiriedolwr | 14 October 2014 |
|
|
||||||
Dr Timothy Thomas Weil | Ymddiriedolwr | 20 January 2014 |
|
|||||||
Dr HILDEGARD DIEMBERGER | Ymddiriedolwr | 13 November 2013 |
|
|||||||
Dr Andrew Cates | Ymddiriedolwr | 13 November 2013 |
|
|||||||
Dr Sanne Cottaar | Ymddiriedolwr | 13 November 2013 |
|
|
||||||
Dr JOHN DURRELL | Ymddiriedolwr | 13 November 2013 |
|
|
||||||
Dr Paul Cavill | Ymddiriedolwr | 13 November 2013 |
|
|
||||||
Dr Maximilian Sternberg | Ymddiriedolwr | 13 November 2013 |
|
|
||||||
Dr STEPHEN JOHN | Ymddiriedolwr | 14 November 2012 |
|
|
||||||
Professor MARIA ABREU | Ymddiriedolwr | 10 January 2012 |
|
|||||||
PROFESSOR DAME CLARE GREY FRS | Ymddiriedolwr | 10 January 2012 |
|
|
||||||
PROFESSOR RANDALL JOHNSON | Ymddiriedolwr | 10 January 2012 |
|
|
||||||
Dr Menna Clatworthy | Ymddiriedolwr | 01 October 2011 |
|
|
||||||
PROFESSOR ROSALIND BLAKESLEY | Ymddiriedolwr | 15 October 2002 |
|
|
||||||
PROFESSOR RENAUD GAGNE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
PROF MICHAEL PAYNE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
NICHOLAS JOHN MCBRIDE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
PROFESSOR ALEXANDER WILLIAM TUCKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
PROF NIGEL COOPER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Professor SAMUEL BARRETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
PROF NORMAN ANDREW FLECK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
PROFESSOR CHRISTOPHER YOUNG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
PROFESSOR STEPHEN O'RAHILLY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
PROF JONATHAN PHILIP PARRY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Dr MINA GORJI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Dr CAROLINE BURT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Dr MARK RODERICK WORMALD | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
MATTHEW MELLOR | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
Dr DEMOSTHENES TAMBAKIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Dr ALEXEI SHADRIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Dr SIMON LEARMOUNT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Dr VIKRAM DESHPANDE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
PROFESSOR DONALD ROBERTSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Dr ANDREA FERRARI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Dr NILANJANA DATTA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Dr GABOR CSANYI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Dr KATRIN ETTENHUBER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Rev JAMES GARDOM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
PROFESSOR TORSTEN MEISSNER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Dr ALEX HOUEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.