PRESTON SOCIAL SUPPORT GROUP FOR DEAFENED PEOPLE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Social outings, coffee mornings for deafened people, friends and family.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 12 Hydref 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pamela Mary Dean | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Barbara Hallas Treasurer | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
|
||||
Carol Riley | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
|
||||
Brenda Gornall | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
|
||||
HEATHER MARY CARMICHAEL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 27/02/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.40k | £240 | £21 | £123 | £272 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.42k | £145 | £102 | £860 | £831 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 12 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 23 Mai 2024 | 175 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 22 Mawrth 2022 | 112 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 27 Chwefror 2020 | 04 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 27 Chwefror 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16 SEPTEMBER 2004
Gwrthrychau elusennol
- TO PROMOTE THE RELIEF, REHABILITATION, EDUCATION AND WELFARE OF DEAFENED PEOPLE (WHO ARE DEFINED FOR THIS PURPOSE AS THOSE PERSONS WITH SEVERE OR PROFOUND ACQUIRED HEARING LOSS) BY THE PROVISION OF SOCIAL ACTIVITIES IN ORDER TO IMPROVE THE QUALITY OF LIFE OF SUCH PEOPLE; - TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF DEAFENED PEOPLE, HEARING PARTNERS, FAMILIES AND CARERS OF DEAFENED PEOPLE AS THE TRUSTEES SHALL DETERMINE FROM TIME TO TIME.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
23 SHAROE MOUNT AVENUE
FULWOOD
PRESTON
PR2 9HQ
- Ffôn:
- 01772718270
- E-bost:
- heathercarmichael23@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window