Hanes ariannol CASTLE HILL PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1105372
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £71.03k £71.09k £68.75k £78.39k £71.44k
Cyfanswm gwariant £73.87k £67.49k £69.20k £60.40k £64.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £5.10k N/A N/A N/A