Hanes ariannol CRONFA ELW PARK-JONES

Rhif yr elusen: 1105444
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (289 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £57.22k £48.57k £44.62k £49.46k £57.14k
Cyfanswm gwariant £48.34k £48.21k £42.47k £32.53k £38.64k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A