Hanes ariannol ANIMALS IN DISTRESS (TORBAY AND WESTCOUNTRY)
Rhif yr elusen: 1105487
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.48m | £1.66m | £1.67m | £1.77m | £1.76m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.61m | £1.44m | £1.29m | £1.32m | £1.51m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £900 | £66 | £216 | £442 | £1.78k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £492.89k | £320.55k | £385 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £468.72k | £993.54k | £807.12k | £822.35k | £726.48k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £932.08k | £310.11k | £603.48k | £857.17k | £909.82k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £61.81k | £38.99k | £45.39k | £66.46k | £77.78k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £21.18k | £21.41k | £19.75k | £21.63k | £46.02k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £295.27k | £197.52k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £310.66k | £602.67k | £527.57k | £648.10k | £437.71k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £818.61k | £713.72k | £591.62k | £615.38k | £721.64k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £786.97k | £726.91k | £699.85k | £705.35k | £792.33k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.51k | £7.67k | £9.76k | £10.02k | £10.16k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £3.26k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.