ymddiriedolwyr HOME-START GOOLE & DISTRICT
Rhif yr elusen: 1105579
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANET DREWERY | Cadeirydd | 15 July 2015 |
|
|||||
SUZANNE JANE BROOME | Ymddiriedolwr | 10 July 2024 |
|
|
||||
GILLIAN SARAH WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 10 July 2024 |
|
|
||||
Janette Love Allenby | Ymddiriedolwr | 10 July 2024 |
|
|
||||
KAREN DEAN | Ymddiriedolwr | 10 July 2024 |
|
|
||||
PAUL CURRY | Ymddiriedolwr | 15 December 2021 |
|
|
||||
Bridget Bennett | Ymddiriedolwr | 10 April 2020 |
|
|
||||
Bethany Jane Jenkins | Ymddiriedolwr | 17 July 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.