Hanes ariannol MAMA MELISSA FOUNDATION (EDUCATION AND CANCER SUPPORT)

Rhif yr elusen: 1106100
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £2.07k £500 £16.70k £55.24k £10.00k
Cyfanswm gwariant £1.90k £471 £14.30k £51.41k £9.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A