CANCER LIFELINE SOUTH WEST LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To give support to anyone affected by cancer (patients or carer) through the provision of short, residential breaks which include counselling, support and advice and which are free of charge to all-comers. Under exceptional circumstances, support may be provided on a one-to-one basis and/or online.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cernyw
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 25 Ionawr 2005: Cofrestrwyd
- LIFELINE RESOURCES (Enw gwaith)
- LIFELINE RESOURCES LTD (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisa Jane Lea-Weston | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||
Juliet Roseanne Strachan | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Dr Kathleen Elizabeth McCormick | Ymddiriedolwr | 13 January 2020 |
|
|
||||
Donna Cook | Ymddiriedolwr | 10 April 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.53k | £9.71k | £13.92k | £11.72k | £11.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.84k | £4.77k | £9.33k | £14.13k | £18.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £500 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 7 JULY 2004 AS AMENDED 20 DECEMBER 2004 AND 20 AUGUST 2010 BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME.
Gwrthrychau elusennol
1. TO RELIEVE SICKNESS, PARTICULARLY THOSE SUFFERING FROM CANCER (INCLUDING PERSONS IN REMISSION) AND THEIR FAMILIES BY THE PROVISION OF HOLISTIC AND OTHER THERAPY TREATMENTS INCLUDING TRADITIONAL, ALTERNATIVE AND COMPLIMENTARY THERAPIES AND TREATMENTS. 2. TO PROTECT AND PRESERVE THE HEALTH OF THOSE SUFFERING FROM CANCER AND THEIR FAMILIES BY THE PROVISION OF A COUNSELLING, ADVICE AND SUPPORT SERVICE.
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 Palace Mill
Rock Road
Chudleigh
NEWTON ABBOT
Devon
TQ13 0JJ
- Ffôn:
- 07889970986
- E-bost:
- info@cancer-lifeline.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window