THE LEND AND PLAY TOY LIBRARY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
OPERATES LEND AND PLAY TOY LIBRARY
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Wokingham
Llywodraethu
- 01 Ebrill 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1157855 FIRST DAYS CHILDREN'S CHARITY
- 20 Awst 2004: Cofrestrwyd
- 01 Ebrill 2022: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- LEND & PLAY (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.20k | £11.07k | £5.97k | £7.78k | £5.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.95k | £7.14k | £9.00k | £7.99k | £7.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.00k | £1.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | 12 Ionawr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2018 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10 NOVEMBER 2003
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF CARE AND EDUCATION OF CHILDREN THROUGH THE PROVISION OF TOYS FOR PLAY AND EQUIPMENT, AND THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC ON MATTERS RELATING TO THE DEVELOPMENT OF CHILDREN THROUGH THE PROVISION OF EDUCATIONAL MATERIALS.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE WOKINGHAM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window