Hanes ariannol INSTITUTE OF CONSERVATION

Rhif yr elusen: 1108380
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £981.87k £763.29k £782.22k £696.05k £693.07k
Cyfanswm gwariant £1.03m £730.40k £738.01k £741.47k £748.20k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £83.90k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £584 £0 £95.34k £38.70k £4.08k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £66.06k £35.24k £51.47k £44.27k £63.65k
Incwm - Weithgareddau elusennol £911.51k £725.89k £634.07k £609.47k £623.67k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £3.72k £2.15k £1.34k £3.60k £1.67k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.03m £730.40k £738.01k £741.47k £748.20k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £5.82k £36.89k £37.76k £42.24k £50.18k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £15.40k £5.35k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0