ymddiriedolwyr ASYLUM SUPPORT APPEALS PROJECT
Rhif yr elusen: 1105625
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Spencer | Cadeirydd | 15 March 2017 |
|
|
||||
Mahdi Saki | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Imogen Greener | Ymddiriedolwr | 22 February 2022 |
|
|
||||
Maryam Oghanna | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|
||||
Sheryl Whitehall | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|
||||
Loraine Masiya Mponela | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|||||
Sarah Taal | Ymddiriedolwr | 22 January 2019 |
|
|
||||
Marion Edge | Ymddiriedolwr | 21 November 2018 |
|
|
||||
Alasdair Mackenzie | Ymddiriedolwr | 17 May 2017 |
|
|
||||
Nicola Parker | Ymddiriedolwr | 20 January 2016 |
|
|
||||
Dave Garratt | Ymddiriedolwr | 18 March 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.