THE KIM CAUDLE CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Making donations to UK based charities supporting disadvantaged persons and animal welfare
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Anifeiliaid
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 01 Medi 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAURA JANE CAUDLE-NICHOLS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Louie Roy Eyres-Scott | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
John Charles Towers | Ymddiriedolwr | 21 January 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.53k | £15.43k | £18.46k | £20.15k | £23.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.50k | £28.74k | £26.24k | £10.39k | £40.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 05 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 16 Ebrill 2024 | 71 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 01 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 11 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 19 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 5 APRIL 2004
Gwrthrychau elusennol
THE WELFARE OF AND THE RELIEF FROM SICKNESS OF ANIMALS, THE WELFARE OF AND THE RELIEF FROM SICKNESS OF CHILDREN, THE RELIEF FROM SICKNESS OF THE PUBLIC AND SUCH CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT AND IN PARTICULAR BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING 1. THE RELIEF OF SUFFERING BY HORSES, DOGS, OR ANIMALS OF ANY SPECIES WHICH ARE IN NEED OF CARE AND ATTENTION AND IN PARTICULAR TO PROVIDE OR MAINTAIN STABLES, KENNELS, REFUGES, RESCUE HOMES, ANIMAL HOSPITALS, SANCTUARIES OR OTHER FACILITIES FOR THE RECEPTION AND CARE OF NEGLECTED HORSES, DOGS OR ANIMALS OF ANY SPECIES AND FOR THE TREATMENT OF SICK OR ILL TREATED HORSES, DOGS, OR ANIMALS OF ANY SPECIES TO INCLUDE THE PROVISION OF SUPPORT TO ANY CHARITABLE CAUSES ASSOCIATED THERETO; 2. THE WELFARE OF UNDER PRIVILEGED CHILDREN WHO HAVE BEEN LIVING IN DEPRIVED CIRCUMSTANCES OR WHO HAVE BEEN NEGLECTED OR ILL TREATED, TO INCLUDE THE PROVISION OF SUPPORT TO ANY CHARITABLE CAUSES ASSOCIATED THERETO; AND 3. THE PROVISION, MAINTENANCE, IMPROVEMENT AND EQUIPMENT OF HOSPITALS NURSING HOMES HOSPICES AND CLINICS OVER AND ABOVE THAT WHICH WOULD NORMALLY BE PROVIDED BY THE NATIONAL HEALTH SERVICE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
122 Mill Road
Stock
INGATESTONE
Essex
CM4 9LN
- Ffôn:
- 07717578099
- E-bost:
- caudle2935@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window