Ymddiriedolwyr CALLINGTON BOWLING CLUB
Rhif yr elusen: 1106797

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILLIAM ROWAN | Cadeirydd | 01 October 2015 |
|
|
||||
Michael Curthoys | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Laura Stevens | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Amanda Jones | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Yvette Wiltshire | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Cynthia Briggs | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
David Wiltshire | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Roger Ellard | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Glyn Coggon | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
Michael Gorman | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
||||
Rosalind Redfern | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|
||||
MICHAEL BENGER | Ymddiriedolwr | 30 December 2011 |
|
|
||||
MRS DIANA JACKSON | Ymddiriedolwr | 30 December 2011 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.