Hanes ariannol HAXBY & WIGGINTON YOUTH & COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1105675
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (41 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £69.04k | £73.82k | £57.56k | £75.11k | £81.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £78.44k | £90.69k | £54.57k | £63.28k | £73.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.10k | £5.18k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £18.94k | £18.76k | £53.83k | £22.47k | £39.07k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.