Hanes ariannol Spinal Muscular Atrophy UK
Rhif yr elusen: 1106815
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £800.82k | £925.87k | £724.69k | £839.42k | £924.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £766.02k | £847.82k | £575.34k | £715.47k | £857.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £790.31k | £919.83k | £720.69k | £834.60k | £918.34k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.39k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £5.26k | £3.74k | £4.69k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.13k | £775 | £261 | £130 | £588 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £5.74k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £200 | £0 | £0 | £25.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £602.19k | £580.43k | £429.73k | £553.60k | £688.11k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £163.83k | £267.39k | £145.61k | £161.87k | £161.41k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £92.26k | £109.10k | £67.46k | £19.93k | £64.97k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £35.07k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £8.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.