INSPIRE SCHOOLS EDUCATIONAL FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity delivers literacy, road safety and walk to school initiatives to support schools, families and children. In the Kent area it also supports the charitable sector by staging collaborative fundraising events which good causes use to boost their fundraising.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2021
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £129,140 o 21 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
- 13 Medi 2004: Cofrestrwyd
- KENT AND MEDWAY CHARITY TEAM (Enw blaenorol)
- KENT AND MEDWAY WALKING BUS GROUP (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUART SMITH | Cadeirydd |
|
|
|||||
Victoria Richmond | Ymddiriedolwr | 08 July 2021 |
|
|
||||
Hayley King | Ymddiriedolwr | 24 June 2021 |
|
|
||||
Maureen Chiana | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
BRIAN PORTANIER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARTIN VYE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £415.38k | £468.53k | £455.76k | £323.77k | £210.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £438.53k | £511.28k | £510.16k | £368.91k | £276.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £16.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £146.65k | £37.43k | N/A | £175.22k | £129.14k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 3 JUNE 2004 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 2 JUNE 2009. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 18 OCT 2016 as amended on 18 Dec 2018
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR CHILDREN, FAMILIES, THE HOMELESS AND DISADVANTAGED IN ENGLAND BY DELIVERING, SUPPORTING AND PROMOTING LITERACY INITIATIVES TO IMPROVE READING, WRITING, SPEAKING AND LISTENING SKILLS. THE ADVANCEMENT OF HEALTH FOR CHILDREN, FAMILIES, THE HOMELESS AND DISADVANTAGED IN ENGLAND THROUGH, BUT NOT EXCLUSIVELY BY, THE DELIVERY AND SUPPORT OF GREEN TRAVEL TO SCHOOL INITIATIVES, PROMOTION OF FOOD EDUCATION INITIATIVES, AND PROVISION OF LEISURE TIME ADRENALINE CHALLENGES. THE ADVANCEMENT OF CITIZENSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT BY SUPPORTING SCHOOL COUNCILS, STUDENT GROUPS AND COMMUNITY ORGANISATIONS IN ENGLAND TO EMPOWER CHILDREN AND FAMILIES TO INFLUENCE COMMUNITY ISSUES, BUT NOT EXCLUSIVELY ON, HEALTH AND ROAD SAFETY ISSUES. THE PROMOTION OF ARTS AND SCIENCE TO SCHOOLS AND COMMUNITY GROUPS WITHIN ENGLAND TO RAISE AWARENESS OF THE IMPORTANCE OF THE SUBJECTS TO THE FAMILY, ECONOMY AND SOCIETY. THE PROMOTION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND IMPROVEMENT TO SCHOOLS AND COMMUNITY GROUPS WITHIN ENGLAND THROUGH, BUT NOT EXCLUSIVELY ON, GREEN TRAVEL INITIATIVES, NATURE CONSERVATION, ENERGY CONSERVATION AND RECYCLING.
Maes buddion
KENT AND MEDWAY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
10 Estuary View
Boorman Way
Whitstable
KENT
CT5 3SE
- Ffôn:
- 08442640291
- E-bost:
- kmcharityteam@thekmgroup.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window