Hanes ariannol FAMILY SUPPORT DERBYSHIRE

Rhif yr elusen: 1105676
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £120.18k £202.00k £96.19k £159.01k £159.40k
Cyfanswm gwariant £111.98k £166.00k £136.27k £139.84k £160.20k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £13.50k N/A £14.07k £19.15k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £13.26k £13.50k £13.53k £7.41k N/A