ymddiriedolwyr THE HYDROGRAPHIC SOCIETY UK
Rhif yr elusen: 1106111
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (49 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Layla Rami | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Tom Broomfield | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Gordon Thomas Johnston | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|||||
Kevin Gaffney | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||
Simon Canning | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|
||||
Richard Harold Read | Ymddiriedolwr | 20 October 2019 |
|
|
||||
Iain Slade | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
Svetlana Klockova | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
Mark Alan Poole | Ymddiriedolwr | 01 February 2017 |
|
|
||||
Paul Clifford Aldersley | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|
||||
Mrs Trish Buxton | Ymddiriedolwr | 16 March 2016 |
|
|
||||
DAVID PARKER BSC | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SEAN PATRICK CULLEN BSC | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.