Aden Association

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote the benefit of the inhabitants of Sheffield and in particular those living in Brightside, Burngreave, Firvale and Firth Park by providing educational and recreational activities including vocational and non-vocational courses, summer playschemes, outdoor trips etc without distinction of age, disability, health status, religious or political affiliation, race, sexual orientation by worki
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Sheffield
- Llundain Fwyaf
- Somalia
- Syria
- Yemen
Llywodraethu
- 25 Awst 2004: Cofrestrwyd
- AL-KHAIR CENTRE (Enw gwaith)
- GOODWILL CENTRE (Enw gwaith)
- GOODWILL COMMUNITY CENTRE (Enw blaenorol)
- GOODWILL TRAINING AND INNOVATION CENTRE (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Labeed Hussain | Ymddiriedolwr | 06 December 2019 |
|
|
||||
Gamal Suliman | Ymddiriedolwr | 07 November 2019 |
|
|
||||
OMER ABDULQADER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 28 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 11 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 08 Ebrill 2022 | 67 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 02 Ebrill 2021 | 61 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 22 JUNE 2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 26 FEBRUARY 2007. as amended on 08 Dec 2019
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF SHEFFIELD AND IN PARTICULAR THOSE LIVING IN BRIGHTSIDE, BURNGREAVE, FIRVALE AND FIRTH PARK WITHOUT DISTINCTION OF AGE, DISABILITY, HEALTH, STATUS, RELIGIOUS OR POLITICAL AFFILIATION, RACE, SEXUAL ORIENTATION BY WORKING WITH LOCAL AUTHORITIES AND VOLUNTARY ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO RELIEVE POVERTY, ADVANCE EDUCATION, PROTECT HEALTH AND PROVIDE FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE SAID RESIDENTS.
Maes buddion
THE INHABITANTS OF SHEFFIELD AND IN PARTICULAR THOSE LIVING IN BRIGHTSIDE, BURNGREAVE, FIRVALE AND FIRTH PARK
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
25 SHIREHALL CRESCENT
SHEFFIELD
S5 0GR
- Ffôn:
- 01142458363
- E-bost:
- PRINCEOMER@HOTMAIL.COM
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window