Hanes ariannol Forum CIO

Rhif yr elusen: 1107013
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £570.48k £811.77k £1.43m £1.36m £1.81m
Cyfanswm gwariant £557.47k £769.27k £1.05m £1.22m £1.81m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £67.89k £95.73k N/A £223.65k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £65.00k N/A £205.59k £360.73k £218.52k
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £590.75k £811.77k £1.43m £1.36m £1.80m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £407 £974 £2.35k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £557.47k £769.27k £1.05m £1.22m £1.81m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £18.43k £16.18k £30.78k £102.93k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0