THE BRADFORD BULLS FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Heritage Activities Photographs Oral History Web Site Schools Community Groups Video/DVD/Film Archive Community Sports Coaches Initiatives Reduction of Childhood Obesity Coaching and Sports Camps
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £25,752 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
14 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Dinas Bradford
Llywodraethu
- 04 Tachwedd 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher William Frederick Mason | Cadeirydd | 13 December 2022 |
|
|
||||
Philip Matthew Sharp | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Timothy James BARNETT | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
Boluaji Akinbosola FAGBORUN | Ymddiriedolwr | 08 February 2022 |
|
|
||||
Stephen Elphick | Ymddiriedolwr | 26 June 2019 |
|
|
||||
Stuart Paul READYHOUGH | Ymddiriedolwr | 04 October 2016 |
|
|
||||
Susan CATER | Ymddiriedolwr | 01 August 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £160.14k | £125.15k | £265.45k | £311.45k | £280.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £152.17k | £136.53k | £248.10k | £303.29k | £302.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £44.42k | £52.55k | £8.10k | £25.75k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 25 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 25 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 19 Mehefin 2023 | 139 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 10 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 26 FEBRUARY 2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 28 OCTOBER 2004
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE: TO FURTHER SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF YOUNG PEOPLE (IN PARTICULAR THOSE WHO ARE OR MAY BE DISADVANTAGED OF EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS AND/OR THOSE COMPRISED IN AN ETHNIC MINORITY) AS THE TRUSTEES DETERMINE FROM TIME TO TIME IN PARTICULAR BUT NOT LIMITED TO THE FOREGOING BY: 1. PROMOTING THEIR PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION BY ORGANISING OR ASSISTING IN THE ORGANISATION OF, EQUIPPING, EDUCATING AND INSTRUCTING IN AND PROVIDING FACILITIES PROMOTING THE PLAYING OF RUGBY LEAGUE FOOTBALL AND SUCH OTHER GAMES OR SPORTS AS THE TRUSTEES DETERMINE FROM TIME TO TIME; 2. PROTECTING AND PRESERVING THE HEALTH OF SUCH YOUNG PEOPLE IN SUCH CHARITABLE WAYS AS THE TRUSTEES SEE FIT; 3. PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF COURSES, LECTURES, DEMONSTRATION AND COACHING FOR THEIR TEACHERS WHO ORGANISE OR SUPERVISE PLAYING OR COACHING RUGBY LEAGUE FOOTBALL AND SUCH OTHER GAMES OR SPORTS AT SUCH EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS AS THE TRUSTEES DETERMINE FROM TIME TO TIME; 4. PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF COURSES, LECTURES, DEMONSTRATIONS AND COACHING PROMOTING PHYSICAL HEALTH AND FITNESS, ANTI-DRUGS AWARENESS, ANTI-BULLYING AND HEALTHY LIFESTYLE MESSAGES FOR SUCH YOUNG PEOPLE; 5. PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF COURSES, LECTURES AND DEMONSTRATIONS WHICH AIM TO REDUCE CRIME AND TRUANCY AMONGST YOUNG PEOPLE AND TO PROMOTE AND ENCOURAGE CIVIC RESPONSIBILITY FOR THE BENEFIT OF SUCH PERSONS AND THE COMMUNITY AS A WHOLE; 6. ORGANISING AND/OR PROVIDING AND/OR ASSISTING IN THE ORGANISATION AND EDUCATION IN AND/OR THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE-TIME ACTIVITIES FOR THOSE WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE; AND 7. ADVANCING PUBLIC EDUCATION THROUGH THE PROVISION OF EDUCATIONAL LITERATURE TO EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS WITH THE AIM TO ADDRESS YOUNG PEOPLE'S PERSONAL AND SOCIAL DEVELOPMENT BY PROMOTING THEIR PERSONAL, MENTAL AND SOCIAL WELL-BEING.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND, EIRE, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Bradford Bulls Foundation
Odsal Stadium
Rooley Avenue
BRADFORD
BD6 1BS
- Ffôn:
- 08448711490
- E-bost:
- info@bullsfoundation.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window