Hanes ariannol KIDS FIRST

Rhif yr elusen: 1105838
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 23/06/2020 23/06/2021 23/06/2022 23/06/2023 23/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.66k £17.24k £1.34m £45.75k £48.70k
Cyfanswm gwariant £18.56k £31.87k £45.69k £46.00k £36.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £1.30m N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £3.62k N/A N/A
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £34.35k N/A N/A
Incwm - Arall N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £38.89k N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £4.30k N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £1.80k N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £4.30k N/A N/A
Gwariant - Arall N/A N/A £2.50k N/A N/A