Hanes ariannol DEAL AND WALMER COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1105711
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023 31/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £136.96k £150.14k £173.91k £174.32k £161.78k
Cyfanswm gwariant £142.51k £137.83k £191.30k £177.11k £186.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £200 £225 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £42.44k £85.23k £6.67k N/A N/A