ymddiriedolwyr KING'S COMMUNITY CHURCH
Rhif yr elusen: 1106262
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev MATTHEW CHRISTOPHER NOTT | Cadeirydd | 14 October 2012 |
|
|||||
Alison Fentem | Ymddiriedolwr | 03 December 2023 |
|
|
||||
Sue Nelson | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
ChinChin Emeka-Oyolu | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Deborah White | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Heidi Johnson-Gazzard | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Kathleen Tranter | Ymddiriedolwr | 20 July 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.