ymddiriedolwyr TYNE RIVERS TRUST
Rhif yr elusen: 1107358
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Charles Richard Kirk | Cadeirydd | 01 May 2020 |
|
|
||||
James Andrew Wright | Ymddiriedolwr | 16 September 2021 |
|
|
||||
Katharine Francis Simpson | Ymddiriedolwr | 21 November 2019 |
|
|
||||
Stephen James Hunneysett | Ymddiriedolwr | 20 June 2019 |
|
|
||||
Christopher Liddle | Ymddiriedolwr | 20 June 2019 |
|
|
||||
Thomas David Richardson | Ymddiriedolwr | 20 June 2019 |
|
|
||||
David Bradshaw | Ymddiriedolwr | 22 January 2015 |
|
|||||
EDWARD TWIDDY | Ymddiriedolwr | 21 August 2012 |
|
|||||
RT HON HUGO CHARLES REMNANT | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.