Hanes ariannol NOTTINGHAM WOMEN'S CENTRE LIMITED

Rhif yr elusen: 1105837
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £685.31k £789.95k £942.42k £881.16k £1.26m
Cyfanswm gwariant £639.18k £685.51k £864.81k £891.64k £1.03m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £131.35k £305.75k £633.64k £522.55k £872.83k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £184.87k N/A £59.91k £154.74k £114.91k
Incwm o roddion a chymynroddion £31.93k £23.17k £18.44k £71.07k £65.92k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £652.50k £684.94k £923.32k £62.55k £1.18m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £883 £884 £655 £3.50k £10.59k
Incwm - Arall £0 £80.95k £0 £744.03k £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £639.18k £685.51k £864.81k £891.64k £1.03m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £6.96k £7.27k £2.81k £1.65k £10.53k
Gwariant - Sefydliad grantiau £80.39k £75.13k £79.85k £63.25k £49.68k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0