PAKISTAN COMMUNITY CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The management committee provide this state-of-the-art community resource to promote the physical, social, cultural and economic betterment of local community. Activities provided particularly for ladies and elderly to promote social inclusion. Venue available for hire for social and cultural events.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Pobl

19 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Reading
- Wokingham
Llywodraethu
- 23 Medi 2004: Cofrestrwyd
- 24 Awst 2009: Cofrestrwyd
- 22 Gorffennaf 2009: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- PCC (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Talu staff
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamal Ahmed Saleem | Cadeirydd | 09 October 2016 |
|
|
||||
Azam Janjua | Ymddiriedolwr | 31 March 2018 |
|
|
||||
Mehmuda Khatoon Abdulla | Ymddiriedolwr | 09 October 2016 |
|
|
||||
Raheela Iqbal | Ymddiriedolwr | 09 October 2016 |
|
|
||||
Tanveer Bhatti | Ymddiriedolwr | 09 October 2016 |
|
|
||||
Muhammad Iftikhar | Ymddiriedolwr | 09 October 2016 |
|
|
||||
Fuad Waheed | Ymddiriedolwr | 09 October 2016 |
|
|
||||
EJAZ ELAHI | Ymddiriedolwr | 09 October 2016 |
|
|
||||
ASGHAR KHAN | Ymddiriedolwr | 09 October 2016 |
|
|
||||
Imran Ghafoor | Ymddiriedolwr | 09 October 2016 |
|
|
||||
Alif Din | Ymddiriedolwr | 09 October 2016 |
|
|
||||
Chaudhry Waseem | Ymddiriedolwr | 09 October 2016 |
|
|
||||
BARKAT ALI | Ymddiriedolwr | 09 October 2016 |
|
|||||
Rizwana Bhatti | Ymddiriedolwr | 09 October 2016 |
|
|
||||
Zeeshan Sheikh | Ymddiriedolwr | 09 October 2016 |
|
|
||||
CLLR TONY JONES | Ymddiriedolwr | 08 August 2013 |
|
|
||||
AMJAD TARAR | Ymddiriedolwr | 08 August 2013 |
|
|
||||
GUL FARAZ KHAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Mian Saleem | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.97k | £32.58k | £4.13k | £27.90k | £5.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.29k | £37.38k | £5.85k | £4.54k | £5.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £9.50k | £14.40k | N/A | £12.25k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 97 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 97 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 12 Chwefror 2024 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Chwefror 2024 | 371 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 06 Chwefror 2024 | 371 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Rhagfyr 2022 | 309 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Mai 2022 | 476 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 22 Mai 2022 | 476 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19 AUGUST 2003 as amended on 16 May 2020
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE MEMBERS OF THE PAKISTANI COMMUNITY IN READING OF THE EFFECTS OF POVERTY TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE INHABITANTS OF READING IN THE HISTORY, PHILOSOPHY, MUSIC, LANGUAGES, LITERATURE AND CULTURE OF PAKISTAN. TO ADVANCE THE EDUCATION OF MEMBERS OF THE PAKISTANI COMMUNITY IN READING IN THE ENGLISH LANGUAGE, LITERATURE, HISTORY, ART, MUSIC AND CULTURE TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF THE INHABITANTS OF READING, AND IN PARTICULAR MEMBERS OF THE PAKISTAN COMMUNITY IN READING, IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE. TO PROMOTE ANY OTHER CHARITABLE PURPOSE BENEFICIAL TO THE COMMUNITY.
Maes buddion
READING
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
43 BRIGHTON ROAD
READING
RG6 1PS
- Ffôn:
- 01189269031
- E-bost:
- kmlslm@hotmail.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window