Hanes ariannol COLLECTIVE ENCOUNTERS
Rhif yr elusen: 1105790
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £249.23k | £204.83k | £292.34k | £271.91k | £277.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £209.30k | £215.75k | £279.95k | £273.19k | £234.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £15.00k | £11.00k | £12.00k | £15.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £88.59k | £12.00k | £6.80k | £88.00k | £10.63k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.